Entreprise : ECOLE PRIVEE DE COMMERCE ET DE COMPTABILITE - SIREN 500 528 849
Identité
Dénomination
ECOLE PRIVEE DE COMMERCE ET DE COMPTABILITE
Sigle
EPCC LIBOURNE
SIREN (siège)
500 528 849
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2007
Date de fin de la personne morale
17/10/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
47 RUE MONTESQUIEU 33500 LIBOURNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIEBAUT OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Artigues Pres Bordeaux
Nom, Prénom(s)
DUPOUY ERIC , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Saint-Médard-en-Jalles
Dénomination
SARL CAEC AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lormont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/05/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/09/2007
Siret
50052884900010
Enseigne
E.P.C.C.
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion et administration de centre de formation et plus spécifiquement l'exploitation de l' enseigne institut ERASMUS, l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, formation des adultes et formation continue
Adresse
47 RUE 47 rue Montesquieu
33500 , Libourne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/05/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/01/2015
Siret
50052884900028
Nom commercial
IBES
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
Gestion et administration de centre de formation
Autres Activités
Gestion et administration de centre de formation
Adresse
9 RUE VAUBAN
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
07/05/2019
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Libourne en date du 07-05-2019 nommant la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître Christophe MANDON en qualité de mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
79468
Date d'ajout
01/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 28/05/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 01/06/2018
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 28/05/2018
Numéro d'observation
81042
Date d'ajout
09/05/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 04/05/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur la SELARL CHRISTOPHE MANDON, 2 rue de Caudéran, BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX. , met fin à la mission de l'administrateur Me Jean-Marc LIVOLSI, 2 rue Orbe 33500 LIBOURNE
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/05/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LIBOURNE en date du 04/05/2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2016.66 désigne liquidateur SELARL Christophe MANDON 2 rue de Caudéran CS 41176 33001 BORDEAUX CEDEX met fin a la mission de l'administrateur Maître Jean-Marc LIVOLSI
Numéro d'observation
78497
Date d'ajout
19/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE , prononce en date du 11/04/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 29/02/2016 désigne Administrateur Me Jean-Marc LIVOLSI, 2 rue Orbe 33500 LIBOURNE avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire la SELARL Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran, BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX. , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/04/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a prononcé en date du 11/04/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016.66 date de cessation des paiements le 29/02/2016, et a désigné juge commissaire : Monsieur Christian LALLE, juge commissaire suppléant : Monsieur Bertrand RULLIER, mandataire judiciaire : SELARL Christophe MANDON 2 rue de Caudéran CS 41176 33001 BORDEAUX CEDEX, et a ouvert une période d'observation expirant le 11/10/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/10/2007
Description
VENTE AMIABLE DU FONDS DE COMMERCE ORDONNANCE DU T RIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE EN DATE DU 07.08.2 007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).