Entreprise : SDS LOCATION - SIREN 500 465 349
Identité
Dénomination
SDS LOCATION
SIREN (siège)
500 465 349
Date d'immatriculation au RNE
22/11/2007
Début d’activité
01/09/2007
Date de fin de la personne morale
21/11/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Location de voitures sans chauffeur, vente de véhicules d'occasion et neufs
Code APE
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
35 AV CHARLES ISAUTIER 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI N 3
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARAYAPIN CORALIE , MARIE , ANAELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1991
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
ARAYAPIN DIETRICH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Saint-Louis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2007
Siret
50046534900032
Code APE
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
La société à pour objet : Location de voitures sans chauffeur, Vente de véhicules d'occasion et neufs
Autres Activités
La société à pour objet : Location de voitures sans chauffeur, Vente de véhicules d'occasion et neufs
Adresse
35 AV CHARLES ISAUTIER
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI N 3
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2007
Siret
50046534900016
Code APE
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
132 AV DU DOCTEUR RAYMOND VERGES
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
50046534900024
Code APE
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
23 RUE FRANCOIS VILLON
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TROIS MARES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2491
Date d'ajout
11/07/2013
Description
Modification d'activité de l'établissement principal situé 35 avenue Charles Isautier - ZI N°3 97410 Saint-Pierre à compter du 01/01/2013 Ancienne : La société à pour objet : Location de voitures sans chauffeur Nouvelle : La société à pour objet : Location de voitures sans chauffeur, Vente de véhicules d'occasion et neufs Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2013 : Nouveau : ARAYAPIN Dietrich, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2120
Date d'ajout
24/05/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2010 : Partant : ARAYAPIN Dietrich, Gérant(e) Nouveau : ARAYAPIN Coralie Marie Anaëlle, Gérant(e)
Numéro d'observation
3646
Date d'ajout
05/11/2008
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal Ancienne mention : 23 impasse François Villon trois mares 97430 Le Tampon Nouvelle mention : ZI N° 3-35 avenue Charles Isautier 97410 Saint-Pierre Modification de la gérance à compter du 1er septembre 2008 : Nomination de Mr Arayapin Dietrich en qualité de gérant et en remplacement de Mr métro Marie Florent démissionnaire Date d'effet : 15/09/2008
Numéro d'observation
1167
Date d'ajout
17/04/2008
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal ancienne mention : 132 Avenue Principale 97450 Saint Louis nouvelle mention : 23 Impasse François Villon Trois Mares 97430 Le Tampon Changement de forme juridique ancienne mention : société à responsabilité limitée (SARL) nouvelle mention : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Démission de M. MOOLAND Mamode Amine de ses fonctions de gérant associé et nomination de M. METRO Marie Florent en qualité de gérant associé Date d'effet : 01/01/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).