Entreprise : BADIE DEMENAGEMENTS - SIREN 500 442 926
Identité
Dénomination
BADIE DEMENAGEMENTS
SIREN (siège)
500 442 926
Date d'immatriculation au RNE
29/01/2013
Début d’activité
06/12/2012
Date de fin de la personne morale
28/01/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Déménagement, garde-meuble, transport routier de marchandises et transport national, location dé véhicules de transport, de matériel de déménagement et de surface de garde meuble, gardiennage et gestion d'archives.
Code APE
4942Z - Services de déménagement
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
RUE DE L'INDUSTRIE 66240 SAINT-ESTEVE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA MIRANDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTAINE SERGE , RAYMOND , GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Sainte-Geneviève-des-Bois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/12/2012
Siret
50044292600027
Nom commercial
BADIE DEMENAGEMENTS
Enseigne
BADIE DEMENAGEMENTS
Code APE
4942Z - Services de déménagement
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Déménagement, garde-meuble, transport routier de marchandises et transport national, location dé véhicules de transport, de matériel de déménagement et de surface de garde meuble, gardiennage et gestion d'archives.
Adresse
RUE DE L'INDUSTRIE
66240 , SAINT-ESTEVE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA MIRANDE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/2007
Siret
50044292600019
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
9 RUE NUNGESSER
91700 , SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/004041
Date d'ajout
05/04/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 05/04/2017 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution de plan. Liquidateur judiciaire : Maître GASCON Hélène 1 RUE LÉON DIEUDE 66000 PERPIGNAN. Date de cessation des paiements : 20/03/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/003561
Date d'ajout
23/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 23/03/2016 arrêtant le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL ESAJ prise en la personne de Maître Eric SAMSON CENTREPLUS 9 RUE CAMILLE DESMOULINS 66000 PERPIGNAN
Numéro d'observation
F15/009631
Date d'ajout
23/09/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 23/09/2015 prolongeant la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 25/03/2016.
Numéro d'observation
F15/003351
Date d'ajout
26/03/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 25/03/2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître GASCON Hélène 1 RUE LÉON DIEUDE 66000 PERPIGNAN, Administrateur judiciaire : Maître SAMSON André 9 RUE CAMILLE DESMOULINS 66000 PERPIGNAN mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 25/03/2015
Numéro d'observation
F13/000829
Date d'ajout
29/01/2013
Description
transmission universelle du patrimoine de la société TRANSCATALOGNE RCS Perpignan 340 838 754 avec effet au 5.11.2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).