Entreprise : BJLS - SIREN 500 295 043
Identité
(Entreprise radiée le 11/02/2022)
Dénomination
BJLS
SIREN (siège)
500 295 043
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2007
Date de fin de la personne morale
13/12/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
30 IMP D ARBAUD 34160 BOISSERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ICHE SYLVIE , FRANCOISE , GEORGETTE
Nom d'usage
BRUGUIERE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
BOISSERON
Nom, Prénom(s)
BRUGUIERE JEAN-LUC , GERARD , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
BOISSERON
Nom, Prénom(s)
BRUGUIERE ALIZE , MARIE-LOUISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1992
Commune de résidence
Saint-Just
Nom, Prénom(s)
BRUGUIERE MARINE , CECILE , FABIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1989
Commune de résidence
Souvignargues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/12/2007
Siret
50029504300011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété gestion administration de biens immobiliers
Adresse
30 IMP 30 impasse d'Arbaud
34160 , Boisseron - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5956
Date d'ajout
11/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/11/2021
Description
Dissolution à compter du 19/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/10/2021, liquidateur : BRUGUIERE né(e) ICHE Sylvie Françoise Georgette, siège de la liquidation : 30 Impasse d'Arbaud 34160 Boisseron, parution de la publicité légale : HERAULT JURIDIQUE paru le 04/11/2021
Numéro d'observation
43470
Date d'ajout
05/11/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 19/10/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).