Entreprise : OZAN - SIREN 500 214 150
Identité
Dénomination
OZAN
SIREN (siège)
500 214 150
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2007
Date de fin de la personne morale
30/09/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
2 BD DE LA LIBERTE 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAYRAM BARIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/07/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/02/2012
Siret
50021415000020
Enseigne
O-LIVART
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
bar café débit de boissons casse croûte petite restauration sauf kebab friterie fast food et chambres meublées
Adresse
2 BD 2 Boulevard de la Liberté
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/09/2007
Siret
50021415000012
Enseigne
ALKAN KEBAB
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Activité principale
Restauration de type rapide
Adresse
22 RUE DU PRE BOTTE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40310
Date d'ajout
09/10/2013
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 12.07.2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4235
Date d'ajout
17/04/2012
Description
Sans activité commerciale du 07/09/2010 Au 21/02/2012
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/02/2012
Description
: Transfert du siège de 22 rue du Pré Botté 35000 RENNES à 2 Boulevard de la liberté 35000 RENNES à compter du 01.01.2012.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/01/2011
Description
- Date de cessation d'activité : 07/09/2010. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/08/2010
Description
: Changement de la forme juridique * DU 04.09.2007 AU 25.06.2010, SARL PLURIPERSONNEL LE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).