Entreprise : UFA SAINT JOSEPH - SIREN 500 071 576
Identité
(Entreprise radiée le 04/09/2023)
Dénomination
UFA SAINT JOSEPH
SIREN (siège)
500 071 576
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2007
Date de fin de la personne morale
25/09/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
54000 EUR
Adresse du siège
72 RUE RAPHAEL BABET 97480 SAINT-JOSEPH FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9003 HLM LE PARVIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT PASCAL , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Saint-Paul
Dénomination
UNION FINANCIERE D'ASSURANCE
Qualité
Associé unique (qui participe à l’activité EURL)
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/08/2007
Siret
50007157600010
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA CREATION ET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE D'ASSURANCES ET LA REPRESENTATION DE TOUTES COMPAGNIES D'ASSURANCES
Adresse
72 RUE 72 rue Raphael Babet 9003 Hlm le Parvis
97480 , St Joseph - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9003 HLM LE PARVIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
04/09/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 09/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
13/07/2022
Description
Décision de l'associé unique en date du 20-04-2022 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique UFA SAINT JOSEPH, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Le Journal de l'Ile de La Réunion du 09-07-2022
Numéro d'observation
4136
Date d'ajout
14/10/2009
Description
Modification de la gérance DEPART DE MONSIEUR PAYET FRED GILBERT EN QUALITE DE CO GERANT MONSIEUR ROBERT PASCAL RESTE SEUL GERANT DE LA SOCIETE Date d'effet : 21/07/2009
Numéro d'observation
1557
Date d'ajout
25/03/2009
Description
Augmentation du capital ANCIENNE MENTION 29 000 EUROS NOUVELLE MENTION 54 000 Date d'effet : 22/12/2008
Numéro d'observation
2886
Date d'ajout
08/10/2008
Description
Augmentation du capital ancienne mention : 25 000 EUROS NOUVELLE MENTION : 29 000 EUROS NOMINATION DE MONSIEUR PAYET FRED GILBERT EN QUALITE DE CO GERANT ET CE A COMPTER DU 1ER JUIN 2008 Date d'effet : 24/06/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).