Entreprise : SCI MARQUES THOMAS - SIREN 499 730 026
Identité
Dénomination
SCI MARQUES THOMAS
SIREN (siège)
499 730 026
Date d'immatriculation au RNE
04/09/2007
Début d’activité
23/07/2007
Date de fin de la personne morale
03/09/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la prise à bail, la location, vente à titre exceptionnel, la copropriété de meubles, de terrains, d'immeubles construits où en cours de construction ou à rénover.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE CANAVIERES 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARQUES VERONIQUE
Nom d'usage
MARQUES-THOMAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
PUYGOUZON
Nom, Prénom(s)
THOMAS LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
PUYGOUZON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/07/2007
Siret
49973002600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la prise à bail, la location, vente à titre exceptionnel, la copropriété de meubles, de terrains, d'immeubles construits où en cours de construction ou à rénover.
Autres Activités
L'acquisition, la prise à bail, la location, vente à titre exceptionnel, la copropriété de meubles, de terrains, d'immeubles construits où en cours de construction ou à rénover.
Adresse
23 RUE DE CANAVIERES
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1281
Date d'ajout
14/05/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/11/2011 : Partant : MARQUES Anne-Marie, Associée Société Civile Partant : MARQUES Manuel, Gérant associé Changement de qualité : MARQUES-THOMAS Véronique, Associée Société Civile devient Gérante associée
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).