Entreprise : RC TRANSPORTS - SIREN 499 612 745
Identité
Dénomination
RC TRANSPORTS
SIREN (siège)
499 612 745
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2007
Date de fin de la personne morale
10/09/2106
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU BRAS D OR 60240 CHAUMONT-EN-VEXIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIEBAUD NICOLAS , DAMIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Chaumont-en-Vexin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/09/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2007
Siret
49961274500012
Enseigne
RC TRANSPORTS
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3.5 tonnes de poids maximal autorisé.
Adresse
6 RUE 6 rue du Bras d Or
60240 , Chaumont-en-Vexin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/09/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 18/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/10/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 14/10/2014 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2014/159, désigne liquidateur SCP LEBLANC LEHERICY, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ .
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/09/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a prononcé en date du 02/09/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014/159, date de cessation des paiements le 22/04/2013, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean-Louis DESESQUELLE, mandataire judiciaire : SCP LEBLANC LEHERICY, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 17/02/2015, et a ouvert une période d'observation expirant le 02/03/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/12/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Assemblée Générale du 30-03-2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).