Entreprise : TOURISME EN FRANCE TEF - SIREN 499 491 876
Identité
Dénomination
TOURISME EN FRANCE TEF
SIREN (siège)
499 491 876
Date d'immatriculation au RNE
16/08/2007
Date de fin de la personne morale
15/08/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
5 B RUE DU CHATEAU D EAU 78720 LA CELLE-LES-BORDES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VILLENEUVE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FARJOTS JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Montigny-le-Bretonneux
Nom, Prénom(s)
TAUPIN VERONIQUE
Nom d'usage
LORIETTE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
La Celle-les-Bordes
Dénomination
FARJOTS GOUSSEAU AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montigny-le-Bretonneux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/09/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/08/2007
Siret
49949187600011
Nom commercial
TOURISME EN FRANCE TEF
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public de voyageurs et autocars, minibus, ou voitures et prestations annexes.
Adresse
5 B RUE 5B Rue du Château d'Eau La Villeneuve
78720 , La Celle-les-Bordes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VILLENEUVE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
49949187600037
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Activité principale
Autres transports routiers de voyageurs
Adresse
30 RUE CHARLES DE GAULLE
91410 , ROINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
49949187600029
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Activité principale
Autres transports routiers de voyageurs
Adresse
30 PL DU GENERAL DE GAULLE
91410 , DOURDAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
49949187600045
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public de voyageurs en autocars, minibus ou voitures et prestations annexes.
Adresse
16 T RUE DU 8 MAI 1945
91470 , LIMOURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
27/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 22/06/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL MARS, prise en la personne de Me Philippe SAMZUN . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11158
Date d'ajout
23/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 22/06/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Mars prise en la personne de Me Philippe Samzun . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 22/06/2017
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/02/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES rendue le 27/01/2015 nommant avec effet à compter du 01/01/2015, la SELARL MARS, prise en la personne de Me SAMZUN, 43 Bis rue Saint Honoré 78000 VERSAILLES liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
46112
Date d'ajout
11/02/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 27/01/2015 nommant Avec Effet À Compter Du 1er Janvier 2015, La Selarl Mars prise en la personne de Maître Samzun 43 bis Rue Saint Honoré 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
1106
Date d'ajout
15/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 15/01/2013 nommant M. Blin Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
27/09/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 21/09/2010 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur Me Philippe SAMZUN, 2 Passage Roche 78009 VERSAILLES CEDEX
Numéro d'observation
44864
Date d'ajout
21/09/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 21/09/2010 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2010J00067 désigne liquidateur Me Samzun Philippe 2 Rue Passage Roche 78009 Versailles Cedex , juge commissaire Mme Richardt Isabelle , juge commissaire suppléant M. Joubert Yves
Numéro d'observation
40607
Date d'ajout
06/07/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 06/07/2010 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 19/07/2010
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/01/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES , prononce en date du 19/01/2010 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2010J00067 , date de cessation des paiements le 31/12/2009 désigne Administrateur Me Franck MICHEL, 10 Allée Pierre de Coubertin 78000 VERSAILLES avec pour mission : assister l'entreprise , Mandataire judiciaire Me Philippe SAMZUN, 2 Passage Roche 78009 VERSAILLES CEDEX , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
29587
Date d'ajout
19/01/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 19/01/2010 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2010J00067 , date de cessation des paiements le 31/12/2009 désigne Juge Commissaire Mme Richardt Isabelle , Juge Commissaire suppléant M. Joubert Yves , Administrateur Me Michel Franck 10 Allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles Mandataire judiciaire Me Samzun Philippe 2 Passage Roche 78009 Versailles Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 19/07/2010 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
64678
Date d'ajout
16/08/2007
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).