Entreprise : VERRIERE ET COMPAGNIE - SIREN 499 486 033
Identité
(Entreprise radiée le 23/10/2023)
Dénomination
VERRIERE ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
499 486 033
Date d'immatriculation au RNE
07/08/2007
Date de fin de la personne morale
06/08/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
926 CHE DU PETIT BOIS 83170 BRIGNOLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DU PIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERRIERE FRANCOIS , GILLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
BRIGNOLES
Nom, Prénom(s)
VERRIERE MARINE , SYLVIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
ST ETIENNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/07/2007
Siret
49948603300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par voie D achat ou D apport propriété mise en valeur transformation construction aménagement administration et location de tous biens et droits immobiliers
Adresse
926 CHE 926 chemin du Petit Bois
83170 , Brignoles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Quartier du Pin
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11247
Date d'ajout
23/10/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3335
Date d'ajout
14/06/2013
Description
par jugement en date du 07.06.2013 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a ordonné la conversion en liquidation judiciaire. Désigne Me Anne DELORET en qualité de liquidateur.
Numéro d'observation
1567
Date d'ajout
05/03/2012
Description
par jugement en date du 02.03.2012 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Fixe la date de cessation des paiements au 20.12.2011. A nommé Me Anne DELORET, 29 rue Georges Cisson 83300 Draguignan en qualité de mandataire judiciaire
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).