Entreprise : TRANSFORMATIONS SOCIALES - SIREN 499 451 664
Identité
Dénomination
TRANSFORMATIONS SOCIALES
SIREN (siège)
499 451 664
Date d'immatriculation au RNE
17/08/2007
Début d’activité
27/08/2007
Date de fin de la personne morale
16/08/2106
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
INNOVATION SOCIALE, CONSEIL, FORMATION, EXPERTISE AYANT POUR OBJET LE TRAVAIL, L'EMPLOI ET LES QUESTIONS SOCIALES
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
5 AV D ALBIGNY 74000 ANNECY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLOMBET LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
GUICHARD REGIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
JOSSERAND JEAN , LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/08/2007
Siret
49945166400019
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
INNOVATION SOCIALE, CONSEIL, FORMATION, EXPERTISE AYANT POUR OBJET LE TRAVAIL, L'EMPLOI ET LES QUESTIONS SOCIALES
Autres Activités
INNOVATION SOCIALE, CONSEIL, FORMATION, EXPERTISE AYANT POUR OBJET LE TRAVAIL, L'EMPLOI ET LES QUESTIONS SOCIALES
Adresse
5 AV D ALBIGNY
74000 , ANNECY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/003982
Date d'ajout
17/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 17/02/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/004006
Date d'ajout
17/02/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 17/02/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F20/002187
Date d'ajout
03/02/2020
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 22/01/2020 disant que pour tous les mandats dont la SELARL MJ ALPES est titulaire, Maître Caroline JAL sera désormais la seule associée pour représenter cette société
Numéro d'observation
F19/005759
Date d'ajout
09/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 09/04/2019 décidant de ne plus faire application à la procédure ouverte à l'encontre de La société TRANSFORMATIONS SOCIALES des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L.644-1 à L.644-6 du Code de commerce.
Numéro d'observation
F18/000310
Date d'ajout
10/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 09/01/2018 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan avec application de la procédure simplifiée avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 26/01/2018.. Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES (prise en les personnes de Me Jean BLANCHARD et Me Caroline JAL) 20 boulevard du Lycée 74000 Annecy. Date de cessation des paiements : 31/08/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).