Entreprise : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION ANDRE - SIREN 499 447 134
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION ANDRE
Sigle
SCEA
SIREN (siège)
499 447 134
Date d'immatriculation au RNE
11/10/2022
Début d’activité
23/09/2022
Date de fin de la personne morale
10/10/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
L'acquisition et la gestion à titre civil de titres de toutes sociétés de droit français ou étranger. La prise participations financières dans tous groupements, sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer de droit français ou étranger.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
632730 EUR
Adresse du siège
85 CHE DES GIGALONS 07120 RUOMS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE DIDIER , PIERRE , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Vourles
Nom, Prénom(s)
ANDRE JULIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Ruoms
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/09/2022
Siret
49944713400036
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'acquisition et la gestion à titre civil de titres de toutes sociétés de droit français ou étranger. La prise participations financières dans tous groupements, sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer de droit français ou étranger.
Autres Activités
L'acquisition et la gestion à titre civil de titres de toutes sociétés de droit français ou étranger. La prise participations financières dans tous groupements, sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer de droit français ou étranger.
Adresse
85 CHE DES GIGALONS
07120 , RUOMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2007
Siret
49944713400010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
RTE DE MENDE
48300 , LANGOGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE BARRES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/09/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2011
Siret
49944713400028
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Activité principale
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Adresse
DOMAINE DE LA GARDILLE
48300 , CHEYLARD L'EVEQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GRAND BOIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2352
Date d'ajout
18/10/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Aubenas par suite de transfert du siège social à compter du 23/09/2022 du le Grand Bois Domaine de la Gardille 48300 Cheylard-l'Évêque au 85 Chemin des Cigalons 07120 Ruoms Changement de dénomination à compter du 23/09/2022 Ancienne valeur : SOCIETE CYNEGETIQUE D'EXPLOITATION ANDRE Nouvelle valeur : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION ANDRE Modification de la forme juridique à compter du 23/09/2022 Ancienne valeur : Société en nom collectif (SNC) Nouvelle valeur : Société civile (SC) Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 23/09/2022 Ancienne valeur : Adresse du siège et établissement principal, le Grand Bois Domaine de la Gardille 48300 Cheylard-l'Évêque Nouvelle valeur : Adresse du siège et établissement principal, 85 Chemin des Cigalons 07120 Ruoms
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
275
Date d'ajout
04/03/2015
Description
Fermeture de l'établissement principal situé route de Mende - Domaine de Barres 48300 Langogne à compter du 01/01/2014 activités : Hôtel restaurant, golf, club house, traiteur, organisation de congrès De ce fait, l'établissement complémentaire sis domaine du Grand Bois 48300 Cheylard-l'Evêque devient principal à compter du 01/01/2014 activités : Activité cynégétique - gîte rural Il en découle un changement de l'adresse de l'établissement principal : Ancienne adresse : route de Mende - Domaine de Barres 48300 Langogne Nouvelle adresse : domaine du Grand Bois 48300 Cheylard-l'Evêque
Numéro d'observation
11398
Date d'ajout
04/03/2015
Description
Fermeture de l'établissement principal situé route de Mende - Domaine de Barres 48300 Langogne à compter du 01/01/2014 activités : Hôtel restaurant, golf, club house, traiteur, organisation de congrès De ce fait, l'établissement complémentaire sis domaine du Grand Bois 48300 Cheylard-l'Evêque devient principal à compter du 01/01/2014 activités : Activité cynégétique - gîte rural Il en découle un changement de l'adresse de l'établissement principal : Ancienne adresse : route de Mende - Domaine de Barres 48300 Langogne Nouvelle adresse : domaine du Grand Bois 48300 Cheylard-l'Evêque
Numéro d'observation
11398
Date d'ajout
04/03/2015
Description
Transfert du siège social à l'adresse du principal (complément d'adresse) à compter du 01/01/2014 : Ancienne adresse : route de Mende - Domaine de Barres 48300 Langogne Nouvelle adresse : Domaine de la Gardille - le Grand Bois 48300 Cheylard-l'Evêque Modification de l'objet social et des principales activités de l'entreprise à compter du 01/01/2014 Adjonction d'activités de l'établissement principalà compter du 01/01/2014 Nouvelles : tables d'hôtes, chambres d'hôtes, exploitation forestière, tourisme vert Changement de domicile de ANDRE Julien, Gérant à compter du 01/01/2014 : ancien : Domaine de Barres 48300 Langogne nouveau : 31 boulevard Peschaire Alizon 07150 Vallon pont d'arc
Numéro d'observation
276
Date d'ajout
04/03/2015
Description
Transfert du siège social à l'adresse du principal (complément d'adresse) à compter du 01/01/2014 : Ancienne adresse : route de Mende - Domaine de Barres 48300 Langogne Nouvelle adresse : Domaine de la Gardille - le Grand Bois 48300 Cheylard-l'Evêque Modification de l'objet social et des principales activités de l'entreprise à compter du 01/01/2014 Adjonction d'activités de l'établissement principalà compter du 01/01/2014 Nouvelles : tables d'hôtes, chambres d'hôtes, exploitation forestière, tourisme vert Changement de domicile de ANDRE Julien, Gérant à compter du 01/01/2014 : ancien : Domaine de Barres 48300 Langogne nouveau : 31 boulevard Peschaire Alizon 07150 Vallon pont d'arc
Numéro d'observation
140
Date d'ajout
26/01/2011
Description
Suppression partielle d'activité de l'établissement principal situé route de Mende - Domaine de Barres 48300 Langogne à compter du 01/01/2011 Ancienne : Activité 1 : Activité cynégétique Activité 2 : Hôtel restaurant, golf, club house, traiteur, organisation de congres Nouvelle : Hôtel restaurant, golf, club house, traiteur, organisation de congres Ouverture de l'établissement complémentaire situé domaine du Grand Bois 48300 Cheylard-l'Evêque à compter du 01/01/2011
Numéro d'observation
11398
Date d'ajout
26/01/2011
Description
Suppression partielle d'activité de l'établissement principal situé route de Mende - Domaine de Barres 48300 Langogne à compter du 01/01/2011 Ancienne : Activité 1 : Activité cynégétique Activité 2 : Hôtel restaurant, golf, club house, traiteur, organisation de congres Nouvelle : Hôtel restaurant, golf, club house, traiteur, organisation de congres Ouverture de l'établissement complémentaire situé domaine du Grand Bois 48300 Cheylard-l'Evêque à compter du 01/01/2011
Numéro d'observation
755
Date d'ajout
16/06/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2009 : Partant : ANDRE Didier, Gérant associé Modification : ANDRE Julien, Gérant demeurant Domaine de Barre 48300 Langogne
Numéro d'observation
11398
Date d'ajout
16/06/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2009 : Partant : ANDRE Didier, Gérant associé Modification : ANDRE Julien, Gérant demeurant Domaine de Barre 48300 Langogne
Numéro d'observation
1032
Date d'ajout
20/10/2008
Description
Transmission universelle du patrimoine DE SCEA ANDRE DE LA GARDILLE DONT LE SIEGE SOCIAL EST 5 BOULEVARD BRITEXTE SCI JEPI 48000 MENDE A LA SOCIETE SNC CYNEGETIQUE D'EXPLOITATION ANDRE DONT LE SIEGE SOCIAL EST DOMAINE DE BARRES 48300 LANGOGNE. Date d'effet : 02/04/2008
Numéro d'observation
11398
Date d'ajout
20/10/2008
Description
Transmission universelle du patrimoine DE SCEA ANDRE DE LA GARDILLE DONT LE SIEGE SOCIAL EST 5 BOULEVARD BRITEXTE SCI JEPI 48000 MENDE A LA SOCIETE SNC CYNEGETIQUE D'EXPLOITATION ANDRE DONT LE SIEGE SOCIAL EST DOMAINE DE BARRES 48300 LANGOGNE. Date d'effet : 02/04/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
APE 5510 Z Hôtels et hébergement similaire SIRET 499 447 134 00028
Numéro d'observation
11398
Date d'ajout
NC
Description
APE 5510 Z Hôtels et hébergement similaire SIRET 499 447 134 00028
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).