Entreprise : FINUS - SIREN 499 314 458
Identité
(Entreprise radiée le 29/04/2019)
Dénomination
FINUS
SIREN (siège)
499 314 458
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2007
Date de fin de la personne morale
02/08/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
111 CHE DES NEGADOUX 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE MIRABEAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRENDO ROSSO ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
MILHAU CHRISTELLE
Nom d'usage
OUVRARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Bandol
Nom, Prénom(s)
GAULIN CATHERINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2007
Siret
49931445800013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
64 RUE DE LA GARDE
83140 , SIX-FOURS-LES-PLAGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ BIOLOC ZAC DE LA MILLONNE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/01/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2007
Siret
49931445800039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La société a pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions de sociétés d'expertises comptables.
Adresse
111 CHE 111 Chemin des Negadoux Espace Mirabeau
83140 , Six-Fours-les-Plages - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE MIRABEAU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/2009
Siret
49931445800021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
371 BOUCLE PARC GRECO ROMAIN
83140 , SIX-FOURS-LES-PLAGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BRUSC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
44373
Date d'ajout
09/03/2015
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à l'associée unique la STE LINUS SAS RCS TOULON B 498 088 301 , A compter du 16/01/2015
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).