Entreprise : SCI VERN - SIREN 498 867 985
Identité
(Entreprise radiée le 23/06/2017)
Dénomination
SCI VERN
SIREN (siège)
498 867 985
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2007
Date de fin de la personne morale
05/07/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
140000 EUR
Adresse du siège
50 RUE DE CHOLET 49370 BECON-LES-GRANITS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORINIERE LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Sainte-Gemmes-sur-Loire
Dénomination
FINANCIERE LAURENT MORINIERE
Qualité
Autre
Commune de résidence
BECON LES GRANITS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2007
Siret
49886798500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 AV DES ROSES
49370 , BECON-LES-GRANITS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2007
Siret
49886798500026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Et plus généralement toutes opérations financières mobilières ou immobilières .
Adresse
50 RUE 50 rue de Cholet
49370 , Bécon-les-Granits - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8953
Date d'ajout
23/06/2017
Description
Radiation du RCS le 23/06/2017 avec effet au 12/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7731
Date d'ajout
12/05/2017
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 28/04/2017 AVEC EFFET FISCAL AU 01.07.2016 Décision de l'associé unique en date du 28/04/2017 Dénomination de l'associé unique : FINANCIERE LAURENT MORINIERE Journal d'annonces légales : LE COURRIER DE L OUEST en date du 12/05/2017
Numéro d'observation
12973
Date d'ajout
07/12/2009
Description
Transfert du siège social et principal à compter du 07/07/2009 : Ancienne adresse : 15 avenue des Roses 49370 Bécon-les-Granits Nouvelle adresse : 50 rue de Cholet 49370 Bécon-les-Granits Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/07/2009 : Modifié : MORINIERE Laurent, Gérant associé, demeurant 50 rue de Cholet 49370 Bécon-les-Granits
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).