Entreprise : VIGIES 26 - SIREN 498 751 882
Identité
Dénomination
VIGIES 26
SIREN (siège)
498 751 882
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2007
Début d’activité
07/04/2007
Date de fin de la personne morale
23/07/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
Location simple ou de longue durée a des entreprises exerçant leur activité dans les dom de tous biens d'équipement ou d'immobiliers à destination professionnelle éligibles aux dispositions du Cgi relatives à l'aide fiscale à l'investissement
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
113985 EUR
Adresse du siège
11 RUE FREBAULT 97110 POINTE A PITRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CENTRE D'AFFAIRES EURO CARAIBES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRAU JEAN , ADRIEN , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1936
Commune de résidence
Colombiès
Nom, Prénom(s)
BAVOZET MARINETTE , JOSETTE
Nom d'usage
ROUDIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Onet-le-Château
Nom, Prénom(s)
BUCLET JEAN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Pontarlier
Nom, Prénom(s)
MARTI CHRISTIAN , PIERRE , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Onet-le-Château
Nom, Prénom(s)
PUECH PAUL , ALFRED , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Marcillac-Vallon
Nom, Prénom(s)
ROUDIL DOMINIQUE , MARIE , JOSEPH , BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Longessaigne
Nom, Prénom(s)
SIRMAIN SAMUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Rignac
Nom, Prénom(s)
THIERRY PATRICK , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Bourg-en-Bresse
Nom, Prénom(s)
TOULOUSE ANDRE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Druillat
Dénomination
SARL ROUJY
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Sainte-Foy-lès-Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/04/2007
Siret
49875188200016
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Location simple ou de longue durée a des entreprises exerçant leur activité dans les dom de tous biens d'équipement ou d'immobiliers à destination professionnelle éligibles aux dispositions du Cgi relatives à l'aide fiscale à l'investissement
Autres Activités
Location simple ou de longue durée a des entreprises exerçant leur activité dans les dom de tous biens d'équipement ou d'immobiliers à destination professionnelle éligibles aux dispositions du Cgi relatives à l'aide fiscale à l'investissement
Adresse
11 RUE FREBAULT
97110 , POINTE A PITRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CENTRE D'AFFAIRES EURO CARAIBES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
216
Date d'ajout
24/01/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 26/06/2012 :Partant : ROUDIL Yves Lucien Jules Jerome, AssociéNouveau : ROUDIL Marinette, Josette, Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2923
Date d'ajout
14/05/2009
Description
Modification autreTRANSFERT DU SIEGE ETS PRINC / ANCIENNE ADRESSE : 13 LOT LES SANDRAGONS LA JAILLE 97122 BAIE MAHAULT / NOUVELLE ADRESSE : 11 RUE FREBAULT C/0 CTRE D'AFFAIRES EURO CARAIBES 97110 POINTE A PITRE / AUGMENTATION DU CAPITAL / ANCIEN : 15 EUR / NOUVEAU : 113 985 EUR / NOUVEAUX ASSOCIES : TOULOUSE ANDRE / MARTI CHRISTIAN / SIRMAIN SAMUEL / BARRAU JEAN / PUECH PAUL / BUCLET JEAN MICHELDate d'effet : 04/12/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).