Entreprise : MCI - SIREN 498 675 743
Identité
Dénomination
MCI
SIREN (siège)
498 675 743
Date d'immatriculation au RNE
29/06/2007
Début d’activité
10/05/2007
Date de fin de la personne morale
28/06/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Opérations marchand de biens, lotissements de terrains, promotions immobilières, rénovation de bâtiment
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE SELESTAT 68180 HORBOURG-WIHR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCHAL SEBASTIEN , PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Saint-Léonard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/05/2007
Siret
49867574300021
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Opérations de marchands de biens, lotissements de terrains, promotions immobilières et rénovation de bâtiments (en sous-traitance)
Autres Activités
Opérations de marchands de biens, lotissements de terrains, promotions immobilières et rénovation de bâtiments (en sous-traitance)
Adresse
3 RUE DE SELESTAT
68180 , HORBOURG-WIHR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/2007
Siret
49867574300013
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
895 RTE DE SARUPT
88650 , SAINT-LEONARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4076
Date d'ajout
03/08/2020
Description
Jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Colmar ayant, en date du 21 juillet 2020 : - mis fin à la période d'observation - prononcé la procédure de liquidation judiciaire - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2020 - maintenu en qualité de juge commissaire M. Philippe PIVARD - maintenu en qualité de juge commissaire suppléant M. Rénald LARIVIERE - nommé en qualité de liquidateur la Selas KOCH & Associés prise en la personne de Me David KOCH et Me Julie LEVY, 11, avenue de Fribourg à Colmar - ordonné la cessation immédiate de l'activité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3427
Date d'ajout
06/07/2020
Description
Jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal judiciaire de Colmar ayant, en date du 23 juin 2020 : - constaté que la période d'observation est prolongée de plein droit jusqu'au 10 décembre 2020.
Numéro d'observation
1953
Date d'ajout
19/05/2020
Description
Jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR ayant, en date du 10 mars 2020 : - déclaré ouverte la procédure de sauvegarde - désigné en qualité de juge-commissaire titulaire M. Philippe PIVARD - désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selas KOCH & As., prise en la personne de Me David KOCH, 11 avenue de Fribourg, 68000 COLMAR -désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me MASCHI, demeurant 4 Place des Martyrs, BP 50387, 68018 COLMAR CEDEX.
Numéro d'observation
971
Date d'ajout
06/02/2020
Description
Radiation du RCS le 06/02/2020 avec effet au 30/09/2019 transfert du siège social et établissement principal à compter du 30/09/2019 du 895 route de Sarupt 88650 Saint-Léonard au 3 rue de Sélestat 68180 Horbourg-Wihr
Numéro d'observation
662
Date d'ajout
05/02/2020
Description
Transfert de l'établissement principal et du siège social, à compter du 30/09/2019 : Ancienne adresse : 895 route de Sarupt 88650 Saint-Léonard Nouvelle adresse 3 rue de Sélestat 68180 Horbourg-Wihr
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).