Entreprise : FUMEL D - SIREN 498 657 907
Identité
Dénomination
FUMEL D
SIREN (siège)
498 657 907
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2007
Date de fin de la personne morale
24/06/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
3400000 EUR
Adresse du siège
1 AV DE L USINE 47500 FUMEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENZONNI PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
BURTHEY MATHIEU
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Bonneville
Dénomination
SYGNATURES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/07/2007
Siret
49865790700016
Code APE
2451Z - Fonderie de fonte
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La fabrication le traitement le négoce la distribution de tous produits en fonte en acier et autres métaux ou alliages destinés notamment à l'industrie. L'exercice de toutes activités industrielles de fonderie et de mécanique et notamment la fabrication et le négoce de tous produits en fonte et en acier La fabrication le traitement le négoce la distribution de tous produits en fonte en acier et autres métaux ou alliages destinés notamment à l'industrie. L'exercice de toutes activités industrielles de fonderie et de mécanique et notamment la fabrication et le négoce de tous produits en fonte et en acier
Adresse
1 AV 1 avenue de l'Usine
47500 , Fumel - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2044
Date d'ajout
17/04/2009
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ Par jugement du 09/04/2009. Date d'effet : 09/04/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1823
Date d'ajout
03/04/2009
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure avec poursuite d'activité par jugement du 02/04/2009 Liquidateur : SCP ODILE STUTZ - 74, Chemin de Grelot - 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX Juge-commissaire : Monsieur Jean-Marc CONRAD Juge-commissaire suppléant : DENIS SAVY Date d'effet : 02/04/2009
Numéro d'observation
440
Date d'ajout
26/01/2009
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 21/01/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN A ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE SIX MOIS ET A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 2 mois Date d'effet : 21/01/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1586
Date d'ajout
22/10/2008
Description
Par jugement du 17.10.08 le Tribunal de Commerce de Villeneuve sur Lot a modifié la mission de l'administrateur, Maître Jean-Jacques SAVENIER, 10 rue Croix Blanche 81000 Albi, comme suit : assurer seul et entièrement la gestion de l'entreprise.
Numéro d'observation
1491
Date d'ajout
09/10/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/09/2008 : Partant : ZAPARA Oleksandr, Président Nouveau : YOKHYM Pavlo Igorovych, Président Courrier Français du 10.10.08
Numéro d'observation
1262
Date d'ajout
01/09/2008
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 29/08/2008, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE / LOT A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE FUMEL D (SAS) SOUS LE NUMERO PC/01535, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE SOPHIE BRUNET-AMAN, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT DENIS SAVY, Administrateur judiciaire : MAITRE JEAN-JACQUES SAVENIER - 10, RUE CROIX BLANCHE - 81000 ALBI, AVEC POUR MISSION DE ASSISTANCE, MANDATAIRE JUDICIAIRE SCP ODILE STUTZ - 74, RUE DE GRELOT - 47300 VILLENEUVE SUR LOT , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE SIX MOIS ET A FIXE AU 22/08/2008 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 29/08/2008
Numéro d'observation
1028
Date d'ajout
08/07/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 13/06/2008 Ancien : 3264000 EUR Nouveau : 3400000 EUR La Gazette de la Vallée du Lot du 03.07.08
Numéro d'observation
653
Date d'ajout
24/04/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/04/2008 : Partant : LORRE Michel-Henri Louis-Marie, PRÉSIDENT Nouveau : ZAPARA Oleksandr, PRÉSIDENT Le Courrier Français du 18.04.08
Numéro d'observation
318
Date d'ajout
06/03/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 30/01/2008 Ancien : 2364000 EUR Nouveau : 3264000 EUR Le courrier Français du 22.02.08
Numéro d'observation
1690
Date d'ajout
28/11/2007
Description
Acquisition d'un fonds à compter du 13/07/2007 : Etablissement : principal Activité : fabrication, traitement, négoce, distribution produits en fonte, acier et autres metaux ou alliages Adresse : 1 avenue de l'Usine 47500 FUMEL Etablissement acquis par achat au prix stipulé de 400 000 Euros. Précédent propriétaire : FONDERIE AUTOMOTIVE AQUITAINE RCS 479 836 249 Villeneuve sur Lot
Numéro d'observation
1626
Date d'ajout
19/11/2007
Description
Augmentation de capital à compter du 10/10/2007 Ancien : 40000 EUR Nouveau : 2364000 EUR Courrier Français du 16.11.07
Numéro d'observation
1001
Date d'ajout
13/07/2007
Description
Mise en activité de la société à compter du 13/07/2007 Adresse de l'établissement : 1 avenue de l'Usine 47500 Fumel Par jugement en date du 13.07.07 le tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot a arrêté le plan de cession à faveur de la société Fumel D.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).