Entreprise : L.R.B IMMOBILIER - SIREN 498 527 449
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2022)
Dénomination
L.R.B IMMOBILIER
SIREN (siège)
498 527 449
Date d'immatriculation au RNE
18/07/2019
Date de fin de la personne morale
17/07/2106
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
22 BD DE PREVAL 22100 QUEVERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNIER JEAN-LUC , FRANCOIS , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Plenee Jugon
Nom, Prénom(s)
LE RESTIF DAVID , GILBERT , JEAN-ERNEST
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Lamballe
Dénomination
SCI DES ROSAIRES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Quévert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/05/2007
Siret
49852744900017
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
3 RUE DES PETITES FONTAINES MARO
22400 , LAMBALLE-ARMOR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2019
Siret
49852744900025
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, propriété, administration de tous biens immobiliers appartenant à la société.
Adresse
22 BD 22 boulevard de Préval
22100 , Quévert - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3148
Date d'ajout
18/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 24/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/11/2020
Description
Dissolution à compter du 30/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2020, liquidateur : LE RESTIF David Gilbert Jean-Ernest, siège de la liquidation : 7 Rue Waldeck Rousseau 22400 Lamballe-Armor, parution de la publicité légale : actu.fr en date du 24/11/2020
Numéro d'observation
6446
Date d'ajout
19/07/2019
Description
Radiation du RCS le 19/07/2019 avec effet au 02/01/2019 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Saint-Malo par suite de transfert du siège social à compter du 02/01/2019 du 3 rue des Petites Fontaines - Maroue22400 Lamball e au 22 boulevard de Préval 22100 Quévert
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).