Entreprise : S.C.I. PYCASSO - SIREN 498 321 199
Identité
(Entreprise radiée le 17/06/2020)
Dénomination
S.C.I. PYCASSO
SIREN (siège)
498 321 199
Date d'immatriculation au RNE
04/06/2007
Date de fin de la personne morale
03/06/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
1 RUE RENE FRANCART 51100 REIMS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESSENAY YVES , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Saint-Etienne Sur Suippe
Nom, Prénom(s)
LESIEUR PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Faverolles et Coemy
Nom, Prénom(s)
LESIEUR ALBAN , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Gueux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/06/2007
Siret
49832119900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 RUE D'ALGER
51110 , SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/06/2007
Siret
49832119900024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, édification, entretien, administration de tous immeubles et leur exploitation par bail, location ou autrement de ladite activité ayant exclusivement un caractere civil.
Adresse
1 RUE 1 rue René Francart
51100 , Reims - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6253
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/03/2020
Description
Dissolution à compter du 19/03/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/03/2020, liquidateur : BESSENAY Yves Bernard, siège de la liquidation : 1 Rue René Francart 51100 Reims, parution de la publicité légale : Matot Braine du 30/03/2020
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/01/2009
Description
Transfert du siège social à l'intérieur du ressort Transfert du siège & de l'établissement principal de Saint Etiene sur Suippe, 5 Rue d'Alger, à Reims, 1 Rue René Francart A compter du 11/12/08
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).