Entreprise : SCI FALLIERES - SIREN 498 033 588
Identité
Dénomination
SCI FALLIERES
SIREN (siège)
498 033 588
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2018
Date de fin de la personne morale
17/06/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
26 RUE DU CHEMIN VERT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TEBOUL GUILLAUME , BENOIT , DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TEBOUL RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Montigny-le-Bretonneux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/10/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/03/2018
Siret
49803358800043
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, vente, gestion et location
Adresse
26 RUE DU CHEMIN VERT
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2007
Siret
49803358800019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 RUE DU COMMANDANT PARISOT
32250 , MONTREAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2007
Siret
49803358800027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
19 BD ARMAND FALLIERES
47170 , MEZIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/03/2018
Siret
49803358800035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
503 AVENUE ARMAND LANOUX
66750 , SAINT-CYPRIEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ILE DE LA LAGUNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/11/2022
Description
Dissolution à compter du 05/10/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/10/2022, siège de la liquidation : 26 Rue du Chemin Vert 92100 Boulogne-Billancourt, parution de la publicité légale : Le Nouvel Economiste paru le 14/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
118368
Date d'ajout
23/11/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 05/10/2022
Numéro d'observation
F19/011233
Date d'ajout
06/09/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de NANTERRE par suite du transfert du siège social du 503 Avenue Armand Lanoux Ile de la Lagune 66750 SAINT-CYPRIEN au 26 rue du chemin Vert 92100 BOULOGNE BILLANCOURT à compter du 30/07/2019 (Actes déposés auprès du greffe du Tribunal de commerce de NANTERRE le 30/07/2019).
Numéro d'observation
47593
Date d'ajout
02/09/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
4610
Date d'ajout
20/06/2018
Description
Radiation du RCS le 20/06/2018 avec effet au 28/03/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan par suite du transfert du siege social 19 Boulevard Armand Fallières 47170 MEZIN au 503 Avenue Armand Lanoux Ile de la Lagune 66750 SAINT-CYPRIEN à compter du 28/03/2018 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan le 18/06/2018 sous le numéro A2018/003669)
Numéro d'observation
7861
Date d'ajout
16/12/2016
Description
ransfert de l'établissement principal à compter du 16/12/2016 : Aucun maintien d'activité à l'ancien siège Ancienne adresse : 8 rue du Commandant Parisot 32250 Montréal Nouvelle adresse 19 boulevard Armand Fallières 47170 Mézin Transfert du siège social à compter du 16/12/2016 : Ancienne adresse : 8 rue du Commandant Parisot 32250 Montréal Nouvelle adresse : 19 boulevard Armand Fallières 47170 Mézin Modification relative aux associés à compter du 16/12/2016 : Partant : TEBOUL Sébastien Thomas, Associé Partant : TEBOUL Guillaume Benoit, Associé Nouveau : PLOMTEUX Emmanuelle, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MILANOVITCH Nicolas, Marco, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : TEBOUL Richard, devient Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).