Entreprise : LERAW - SIREN 498 009 406
Identité
Dénomination
LERAW
SIREN (siège)
498 009 406
Date d'immatriculation au RNE
18/05/2007
Début d’activité
10/05/2007
Date de fin de la personne morale
17/05/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location nue
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU SEIGLE 56250 MONTERBLANC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE PRIOL FREDERIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Monterblanc
Nom, Prénom(s)
NICOL CHRISTOPHE , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Monterblanc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/05/2007
Siret
49800940600022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location nue
Autres Activités
Location nue
Adresse
1 RUE DU SEIGLE
56250 , MONTERBLANC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/2007
Siret
49800940600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
92 BD DE LA RESISTANCE
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5946
Date d'ajout
24/11/2015
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 10/10/2015 : Ancienne adresse : 92 BOULEVARD DE LA RESISTANCE 56007 VANNES CEDEX Nouvelle adresse : 1 rue du Seigle 56250 Monterblanc Transfert du siège social à compter du 10/10/2015 : Ancienne adresse : 92 BOULEVARD DE LA RESISTANCE 56007 VANNES CEDEX Nouvelle adresse : 1 rue du Seigle 56250 Monterblanc Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/10/2015 : Partant : PEGUENET Véronique Sandrine Désirée, Associé indéfiniment responsable Partant : PEGUENET Patrick Roger Arthur, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : NICOL Christophe, Michel, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LE PRIOL Frédérique, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).