Entreprise : JARDINS FLEURIS - SIREN 497 994 145
Identité
Dénomination
JARDINS FLEURIS
SIREN (siège)
497 994 145
Date d'immatriculation au RNE
29/05/2007
Date de fin de la personne morale
28/05/2067
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
9 BD VICTOR HUGO 04000 DIGNE-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIZO MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Digne-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2007
Siret
49799414500017
Nom commercial
LE COIN FLEURI
Enseigne
LE COIN FLEURI
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Hôtel restaurant , pension de famille, salon de thé
Adresse
9 BD 9 boulevard Victor Hugo
04000 , Digne-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3100
Date d'ajout
27/06/2018
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 26/06/2018, le Tribunal de commerce DE MANOSQUE a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 de JARDINS FLEURIS (SARL) (procédure ouverte le 28/02/2012 ) Date d'effet : 26/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3101
Date d'ajout
27/06/2018
Description
Radiation du RCS le 27/06/2018 avec effet au 26/06/2018 Radiation du 27/06/2018 Cessation d'activité au 28/02/2012. Jugement du Tribunal de Commerce de Manosque en date du 26/06/2018 ordonnant la radiation d'office.
Numéro d'observation
282
Date d'ajout
04/01/2013
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Ordonnance de M. Le Président du Tribunal de Commerce de Manosque en date du 27/12/2012 désignant en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de Me LAGEAT Anne et avec la même mission : la SCP JP. LOUIS & A. LAGEAT, Société Civile Professionnelle de mandataires judiciaires - 9173 rue Berthelot 04100 Manosque, mandat conduit par Me Anne LAGEAT, avec effet au 02/01/2013
Numéro d'observation
827
Date d'ajout
28/02/2012
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire EN DATE DU 28/02/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE A ORDONNE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE JARDINS FLEURIS (SARL), ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE M. CHARBONNIER Jean Marc, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M. MOYNIER Jean, Liquidateur : Me LAGEAT Anne - 9173, rue Berthelot - BP 101 - 04100 Manosque ET A FIXE AU 31/12/2011 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 28/02/2012
Numéro d'observation
2145
Date d'ajout
07/07/2010
Description
Adoption d'un plan de redressement EN DATE DU 06/07/2010, LE TRIBUNAL DE MANOSQUE A PRONONCE L' Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9 DE JARDINS FLEURIS (SARL) POUR UNE DUREE DE 10 ans, ET A DESIGNE ME LAGEAT Anne EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 06/07/2010
Numéro d'observation
1604
Date d'ajout
19/05/2010
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 18/05/2010, le Tribunal de Commerce DE MANOSQUE a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 2 mois allant du 11/05/2010 au 22/06/2010. A compter du 18/05/2010
Numéro d'observation
3768
Date d'ajout
25/11/2009
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 24/11/2009, le Tribunal de Commerce DE MANOSQUE a ordonné le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 11 mai 2010. A compter du 24 novembre 2009 Date d'effet : 24/11/2009
Numéro d'observation
1531
Date d'ajout
19/05/2009
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire En date du 19/05/2009, le Tribunal de Commerce DE MANOSQUE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre JARDINS FLEURIS (SARL) sous le numéro 4151170, et a désigné : Juge commissaire Mme PEISSON Valérie, Juge commissaire suppléant M. VALLOIS Claude, Administrateur judiciaire : Me GILLIBERT Michel - SCP BOUET - GILLIBERT - 338 avenue de la Libération - Le Mercure II - 04100 Manosque, avec pour mission d'assistance, mandataire judiciaire ME LAGEAT Anne - 9173, rue Berthelot - BP 101 - 04100 Manosque, a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 30/04/2009 la date de cessation des paiements. Date d'effet : 19/05/2009
Numéro d'observation
1291
Date d'ajout
28/04/2009
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 02/03/2009 Ancienne : 30/06 Nouvelle : 30/09 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2009 : Partant : SAMUEL Virginie, Gérant(e) Nouveau : RIZO Marcel, Gérant(e)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).