Entreprise : AIPS SODILYR GROUPE - SIREN 497 865 626
Identité
Dénomination
AIPS SODILYR GROUPE
Sigle
SODILYR
SIREN (siège)
497 865 626
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2007
Date de fin de la personne morale
03/05/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
65 AV DE COLMAR 92500 RUEIL-MALMAISON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR ALBERT 1 ER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
l2449 luxembourg
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/03/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/04/2007
Siret
49786562600012
Nom commercial
SODILYR
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
conseil strategie d entreprise
Adresse
65 AV 65 Avenue de colmar tour albert 1er
92507 , Rueil Malmaison CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR ALBERT 1 ER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
91391
Date d'ajout
07/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 04/12/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 07/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11050
Date d'ajout
10/04/2008
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/03/2008, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL AIPS SODILYR GROUPE. A NOMME LIQUIDATEUR : LA SELARL FRANCIS VILLA MISSION CONDUITE PAR ME FRANCIS VILLA 18 RUE NERICAULT DESTOUCHES 37000 TOURS.
Numéro d'observation
11039
Date d'ajout
10/04/2008
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 19/02/2008 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS A PRONONCE LA POURSUITE DE LA PERIODE D OBSERVATION JUSQU'AU DU 18/09/2008.
Numéro d'observation
5196
Date d'ajout
13/02/2008
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 5/02/2008, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIREE PAR EXTENSION ET AVEC MASSE COMMUNE DE EURL AIPS,AIPS SODILYR GROUPE, SARL SODILYR. A NOMME MANDATAIRE JUDICIAIRE SELARL FRANCIS VILLA MISSION CONDUITE PAR ME FRANCIS VILLA 18 RUE NERICAULT DESTOUCHES 37000 TOURS. ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : ME FRANCK MICHEL MEMBRE DE LA SELARL F. MICHEL D VALDMANN A MIROITE M C VOGEL DONT LE SIEGE SOCIAL EST 10 ALLEE PIERRE DE COUBERTIN 78000 VERSAILLES 6 BIS RUE DE LA BARRE 37000 TOURS. AVEC LA MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUE LUI SONT CONFERES PAR LA LOI DE GERER SEUL ET ENTIEREMENT LA SOCIETE. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A ADRESSER DANS LES DEUX MOIS DE L INSERTION A PARAITRE AU BODACC AU MANDATAIRE JUDICIAIRE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).