Entreprise : S.C.I. LE JEAN - SIREN 495 369 704
Identité
Dénomination
S.C.I. LE JEAN
SIREN (siège)
495 369 704
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2007
Début d’activité
03/03/2007
Date de fin de la personne morale
12/04/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
90700 EUR
Adresse du siège
10 ALL DE KERAYEN 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER FANNY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
LA ROCHE SUR YON
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/03/2007
Siret
49536970400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Adresse
10 ALL DE KERAYEN
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
748
Date d'ajout
30/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/11/2011 : Partant : GAUTHIER Monique, Gérant associé Partant : GAUTHIER Maurice, Gérant associé Nouveau : GAUTHIER Sophie, Associé Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).