Entreprise : ATLANTIQUE INTERIM SERVICES - SIREN 495 293 730
Identité
Dénomination
ATLANTIQUE INTERIM SERVICES
Sigle
A.I.S
SIREN (siège)
495 293 730
Date d'immatriculation au RNE
17/04/2007
Début d’activité
16/04/2007
Date de fin de la personne morale
16/04/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
travail temporaire
Code APE
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
126 AV DE LA REPUBLIQUE 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOHIN THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
VERRIERES EN ANJOU
Nom, Prénom(s)
SEVENO DIDIER , JACQUES , PHILIPPE , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Pornic
Dénomination
AUDIT ET COMMISSARIAT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
VERRIERES EN ANJOU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/04/2007
Siret
49529373000026
Enseigne
A I S
Code APE
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
travail temporaire
Adresse
126 AV DE LA REPUBLIQUE
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/03/2007
Siret
49529373000018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
LE BOISMAIN
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
20/04/2018
Description
Incapacité ou interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle par décision juridictionnelle ou administrative (art. R 123-124 1° Code de Commerce) Arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11/01/2018 prononçant à l'égard de Mr SEVENO Didier, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de 5 ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
09/10/2015
Description
ORDONNANCE DU 07-10-2015. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M me Patricia RETAILLEAU
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
09/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 09/07/2014 à prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2013-195 désigne liquidateur Maître Raymond DUPONT 14 Bd de la Paix CS 22173 56005 VANNES Cedex, nom du juge-commissaire Monsieur Ilyasse AKSIL autorise le maintien de l'activité jusqu'au 30/09/2014
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
08/01/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 08/01/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 10/01/2014
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
05/09/2013
Description
Par jugement en date du 4/9/2013 le Tribuna lde Commerce de Saint-Nazaire a nommé Me DUPONT Raymond, Immeuble Artémis, 14 bd de la Paix, BP 173, 56000 VANNES en remplacement de Me DELAERE Philippe.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
10/07/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé en date du 10/07/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013-195 date de cessation des paiements le 10/07/2013, et a désigné juge commissaire : Monsieur Ilyasse AKSIL, juge commissaire suppléant : Monsieur Didier BARBE, administrateur : Monsieur Armel DOLLEY 44 rue de Gigant 44100 NANTES, avec pour mission : de gérer, mandataire judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE Immeuble Constens Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 10/01/2014, et a ouvert une période d'observation expirant le 10/01/2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/04/2009
Description
700020090422 ********* Prise du fonds en location-gérance Date d'effet de la formalité: 01/04/2007 Loueur du fonds : SARL S.T.I..
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/02/2009
Description
224020090202 ********* Changement commissaire aux comptes Date d'effet de la formalité: 22/12/2008 Anc commis. Comptes titulaire : SARL SARL CHRISTOPHE LAMBERT. Commissaire aux comptes titul. : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT. Commissaire aux comptes suppl. : Mr DOHIN Thierry.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/10/2008
Description
ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL D E COMMERCE DE NANTES
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/10/2008
Description
940020081028 ********* Transfert siège hors ressort dans Et principal Date d'effet de la formalité: 01/10/2008 Changement / adresse (siège) ... ancienne adresse : le Boismain 44210 PORNIC ... nouvelle adresse : 126 avenue de la République 44600 SAINT NAZAIRE
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/04/2007
Description
150020070419 Ouverture de l'établisssement principal dans le ressort du greffe de ST NAZAIRE siège social dépend du Greffe de Nantes Le Boismain PORNIC (44210) (n° de gestion interne : 2007B932)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).