Entreprise : R E TRANS - SIREN 495 030 280
Identité
(Entreprise radiée le 28/02/2023)
Dénomination
R E TRANS
SIREN (siège)
495 030 280
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2007
Date de fin de la personne morale
22/03/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
7 AV FLORES 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ETIENNE ROGER , VICTOR , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
BOUSCAREL AURELIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Cagnes-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/03/2007
Siret
49503028000012
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport et location tout tonnage toutes distances
Adresse
7 AV 7 Avenue Flores
06000 , Nice - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4937
Date d'ajout
28/02/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 28/02/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 28/02/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4937
Date d'ajout
28/02/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
28939
Date d'ajout
02/11/2022
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 02/11/2022 nommant M. Vesse Alain juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
2946
Date d'ajout
25/01/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 25/01/2021 nommant M. Ajouri Noël juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
79711
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 20/11/2019 nommant SELARL Funel Et Associes prise en la personne de Me Jean-Patrick Funel 54 Rue Gioffrédo 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
43713
Date d'ajout
21/11/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 21/11/2018 nommant SCP De Mandataires Judiciaires Taddei-Funel représentée par Me Jean Patrick Funel 54 Rue Gioffrédo 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
13042
Date d'ajout
25/01/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 25/01/2018 nommant M. Seon Thierry juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
27203
Date d'ajout
12/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 12/01/2015 nommant M. Horcholle Didier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
22607
Date d'ajout
08/07/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice prononce en date du 08/07/2010 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2010J00380 , date de cessation des paiements le 01/07/2010 , désigne juge commissaire M. Peslier Victor , liquidateur SCP Taddei-Funel représentée par Me Jean Marie Taddei 54 Rue Gioffrédo 06000 Nice , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
41521
Date d'ajout
23/03/2007
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).