Entreprise : S.C.I. CHAMPS DU SUD - SIREN 494 692 312
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2021)
Dénomination
S.C.I. CHAMPS DU SUD
SIREN (siège)
494 692 312
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2007
Date de fin de la personne morale
07/03/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LE TACHY 47140 PENNE D'AGENAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUGALIERES JOEL , JEAN-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Soisy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BRUGALIERES JULIA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1987
Commune de résidence
CLAMART
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/02/2007
Siret
49469231200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION CONSTRUCTION GESTION PAR VOIE DE LOCATION FERMAGE OU AUTREMENT DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Adresse
LE TACHY
47140 , PENNE D AGENAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7493
Date d'ajout
24/05/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 03/05/2021 LE REPUBLICAIN parution du 06/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/03/2021
Description
Dissolution à compter du 30/09/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2019, liquidateur : BRUGALIERES JOEL JEAN-MARIE, siège de la liquidation : 4 Rue des Ecoles 91450 Soisy-sur-Seine, parution de la publicité légale : Le Républicain en date du 14/12/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).