Entreprise : PRIMAVISTA - SIREN 494 650 872
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2017)
Dénomination
PRIMAVISTA
SIREN (siège)
494 650 872
Date d'immatriculation au RNE
05/11/2007
Date de fin de la personne morale
04/11/2106
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
21364500 EUR
Adresse du siège
203 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
PATER HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CONSTANTIN ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/02/2007
Siret
49465087200042
Nom commercial
PRIMAVISTA
Enseigne
PRIMAVISTA
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
203 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/2007
Siret
49465087200018
Code APE
671C
Adresse
128 BD HAUSSMANN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/2007
Siret
49465087200034
Nom commercial
Primavista
Enseigne
Primavista
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La souscription, l'acquisition, la gestion, la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers, la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, créées ou à créer, la participation directement ou directement à la constitution, à l'administration et au contrôle de toutes sociétés, soit par prise de participation directe ou indirecte, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription, d'acquisition ou d'échange de valeurs mobilières, obligations, droits ou biens sociaux, de fusion, de société en participation, de groupement d'intérêt économique, ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à court terme et à long terme.
Adresse
307 RUE 307 Rue d'Estienne d'Orves
92707 , Colombes CEDEX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/07/2007
Siret
49465087200026
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
12 RUE DU SERGENT BOBILLOT
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12 A 14
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017B0541520
Date d'ajout
29/11/2019
Description
Par jugement en date du 07 novembre 2019, le Tribunal de Commerce de Nanterre proroge la durée de la mission du Commissaire à l'exécution du plan pour une durée de 12 mois.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
66379
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 07/11/2019, proroge la mission du commissaire à l'exécution du plan pour une durée de 12 mois
Numéro d'observation
27953
Date d'ajout
29/04/2019
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
2017B0541517
Date d'ajout
08/06/2017
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
2017B0541513
Date d'ajout
08/06/2017
Description
Actionnaire unique : PATER HOLDING SAS 203 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Numéro d'observation
2017B0541512
Date d'ajout
08/06/2017
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 23-03-2017
Numéro d'observation
88595
Date d'ajout
06/03/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Paris
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/03/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2017B054153
Date d'ajout
05/10/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 05/10/2016 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 24 mois, nomme Commissaire à l'exécution du plan Selarl Fhb Mission Conduite par Me Hélène Boubouloux 106 place de l'Iris Tour CB21 92040 Paris la Défense Cedex, maintient Mandataire Judiciaire Me legras de Grandcourt Patrick 31avenue fontaine de Rolle 92000 Nanterre
Numéro d'observation
2017B054152
Date d'ajout
29/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29/03/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Numéro d'observation
2017B054151
Date d'ajout
01/10/2015
Description
Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé en date du 01/10/2015 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2015J00842, Administrateur selarl Fhb Mission Conduite par Me Hélène Bourbouloux 16 place de l'Iris Tour CB21 92040 Paris la Défense Cedex avec pour mission de : assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de l'entreprise, Mandataire Judiciaire Me Legras De Grandcourt Patrick 31 Avenue Fontaine de Rolle 9200 Nanterre et a ouvert une période d'observation expirant le 01/04/2016. Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication à Bodacc du jugement d'ouverture
Numéro d'observation
4942
Date d'ajout
05/11/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).