Entreprise : BBE SECURITE AEROPORTUAIRE - SIREN 494 607 005
Identité
Dénomination
BBE SECURITE AEROPORTUAIRE
SIREN (siège)
494 607 005
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2007
Date de fin de la personne morale
12/03/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1184000 EUR
Adresse du siège
26 RUE DE LA PEPINIERE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JULIEN MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU DENIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Cesson Sevigne
Dénomination
BABY BLACK ELEPHANT (b.b.e)
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET SYLVIE WANAVERBECQ
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/02/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/01/2007
Siret
49460700500027
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité de holding, prise de participation dans toutes sociétés de services liées aux transports internationaux et au secteur aeroportuaire. Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus
Adresse
26 RUE DE LA PEPINIERE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/01/2007
Siret
49460700500019
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
12 PAS PRADO
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B2188427
Date d'ajout
28/02/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 28/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008B2188425
Date d'ajout
28/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28/11/2023 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Jean louis Gruter Juge Commissaire, SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, , mandataire judiciaire liquidateur .
Numéro d'observation
2008B2188421
Date d'ajout
12/06/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 12/06/2019
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
07/02/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 07/02/2012, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201200350, date de cessation des paiements le 25/01/2012, et a désigné : juge commissaire Monsieur FRANCOIS liquidateur SCP BROUARD-DAUDE en la personne de Me Xavier BROUARD 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
18/08/2011
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-02-2011
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/10/2008
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN Société par actions simplifiée A COMPTER DU 12-08-2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).