Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VERT SAINT DENIS - SIREN 494 451 172
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VERT SAINT DENIS
SIREN (siège)
494 451 172
Date d'immatriculation au RNE
29/09/2008
Début d’activité
11/01/2007
Date de fin de la personne morale
28/09/2106
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à directoire
Activités principales de l’objet social
Etablissement de crédit
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital social
90 EUR
Adresse du siège
8 PL DU GRAND VILLAGE 77240 VERT-SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BETOURNE GILLES , CHARLES , ANDRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Cesson
Nom, Prénom(s)
BIELER CLAIRE
Nom d'usage
MORLOT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1990
Commune de résidence
Cesson
Nom, Prénom(s)
BRAKNI FRANCIS , JAMES , ALAIN
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Cesson
Nom, Prénom(s)
DUPONT NICOLAS , FRANCOIS , ROGER
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Vert-Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
GARNOTEL FABRICE , ROGER , GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Vert-Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
LECLUSE CYRILLE , JOSEPH , MARCEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Vert-Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
MORAISIN DECOURTYE DAVID
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Le Coudray-Montceaux
Nom, Prénom(s)
TINGA PAMELA , KENG
Nom d'usage
SOETARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Cesson
Nom, Prénom(s)
TRINQUECOSTES JEANINE , LOUISE
Nom d'usage
DUPRIEZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Vert-Saint-Denis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/01/2007
Siret
49445117200022
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Etablissement de crédit
Autres Activités
Etablissement de crédit
Adresse
8 PL DU GRAND VILLAGE
77240 , VERT-SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/08/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/01/2007
Siret
49445117200014
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
1 RUE DE LA TOUR DES DAMES
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/12/2008
Description
: Précision sur la forme de la société : Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/12/2008
Description
: Numéro d'immatriculation au Registre des Intermédiaires en assurance : 07 003 758
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/09/2008
Description
: Actes constitutifs déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 06/03/2007. Ancien siège : 1 rue de la Tour des Dames 75009 Paris.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).