Entreprise : SCI DE SMET BERNAT - SIREN 494 348 311
Identité
(Entreprise radiée le 19/09/2022)
Dénomination
SCI DE SMET BERNAT
SIREN (siège)
494 348 311
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2010
Date de fin de la personne morale
13/10/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE LA FERTE ALLAIS 91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNAT GILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Boutigny-sur-Essonne
Nom, Prénom(s)
DE SMET CHRISTINE
Nom d'usage
BERNAT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Saint-Loup-Lamairé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/01/2007
Siret
49434831100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un immeuble sis 127 Avenue Henri Barbusse 95400 Arnouville les Gonesse, administration et exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble ou de tous autres immeubles.
Adresse
3 RUE 3 Rue De la Ferté Allais
91820 , Boutigny-sur-Essonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2007
Siret
49434831100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
127 AV HENRI BARBUSSE
95400 , ARNOUVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42940
Date d'ajout
19/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/05/2022
Description
Dissolution à compter du 01/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/03/2022, liquidateur : BERNAT né(e) DE SMET Christine, siège de la liquidation : 3 Rue du pont de bois 79600 Saint-Loup-Lamairé, parution de la publicité légale : La Semaine de l'Ile-de-France paru le 29/04/2022
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
14/10/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).