Entreprise : FONCIER CONSEIL CDM - SIREN 494 310 451
Identité
Dénomination
FONCIER CONSEIL CDM
SIREN (siège)
494 310 451
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2013
Début d’activité
01/02/2007
Date de fin de la personne morale
02/04/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Conseil et assistance en matière de gestion et d'aide à la transaction de patrimoines fonciers et en matière d'organisation
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
31 RUE GALLIENI 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
31-33
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE ROCHECHOUART DE MORTEMART DE TONNAY-CHARENTE CHARLES-EMMANUEL
Nom d'usage
DE MORTEMART
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2007
Siret
49431045100021
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil et assistance en matière de gestion et d'aide à la transaction de patrimoines fonciers et en matière d'organisation
Autres Activités
Conseil et assistance en matière de gestion et d'aide à la transaction de patrimoines fonciers et en matière d'organisation
Adresse
31 RUE GALLIENI
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
31-33
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2007
Siret
49431045100013
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
46 AV DES TERNES
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4756
Date d'ajout
17/01/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
80167
Date d'ajout
03/04/2013
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
80166
Date d'ajout
03/04/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).