Entreprise : FINANCIERE GOYARD - SIREN 493 940 613
Identité
(Entreprise radiée le 01/09/2020)
Dénomination
FINANCIERE GOYARD
SIREN (siège)
493 940 613
Date d'immatriculation au RNE
29/01/2007
Date de fin de la personne morale
28/01/2106
Date de clôture
31/01
Date de la première clôture
31/01/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2000000 EUR
Adresse du siège
43 RUE DE LA LIBERATION 45490 CORBEILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAVOY JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président de SAS, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SECONDE PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Bouzy
Nom, Prénom(s)
DE BOHAN OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Fresne-les-Reims
Nom, Prénom(s)
LOMBARD MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Beaunay
Nom, Prénom(s)
BAILLEUL PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Reims
Dénomination
ORCOM AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orléans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/01/2007
Siret
49394061300018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Détention de participations
Adresse
43 RUE 43 rue de la Libération
45490 , Corbeilles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
01/09/2020
Description
Radiation. Fusion Absorption par la DISTILLERIE JEAN GOYARD (rcs 335 481 040) au 29-06-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).