Entreprise : AGENCE JOSE MARCOS - ARCHI.BIO - MAITRE D'OEUVRE - SIREN 493 890 750
Identité
Dénomination
AGENCE JOSE MARCOS - ARCHI.BIO - MAITRE D'OEUVRE
SIREN (siège)
493 890 750
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2007
Début d’activité
01/01/2007
Date de fin de la personne morale
23/01/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Profession d'architecte d'intérieur, la conception l'établissement de plans et de projets de toute nature, de maitrise d'oeuvre et toutes missions (hors missions excédant 150m2 de surface de plancher) se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
67 RUE DU CDT ALBERT MEZERGUES 30190 SAINT-CHAPTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBUSSE DELPHINE , EVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Saint-Chaptes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
49389075000018
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Profession d'architecte d'intérieur, la conception l'établissement de plans et de projets de toute nature, de maitrise d'oeuvre et toutes missions (hors missions excédant 150m2 de surface de plancher) se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
Adresse
67 RUE DU CDT ALBERT MEZERGUES
30190 , SAINT-CHAPTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/028089
Date d'ajout
20/08/2021
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : AGENCE JOSE MARCOS ARCHITECTE DPLG ET ASSOCIES Nouvelle mention : AGENCE JOSE MARCOS - ARCHI.BIO - MAITRE D'OEUVRE à compter du 01/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/025166
Date d'ajout
21/07/2021
Description
Modification relative aux dirigeants MARCOS MARTINEZ José nom d'usage : MARCOS MARTINEZ José n'est plus gérant BARBUSSE Delphine Eve devient gérant à compter du 01/04/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).