Entreprise : FILLENESS SPORT - SIREN 493 762 603
Identité
Dénomination
FILLENESS SPORT
SIREN (siège)
493 762 603
Date d'immatriculation au RNE
19/01/2007
Date de fin de la personne morale
18/01/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
83 RUE DE VILLIERS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMSELLEM PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/01/2007
Siret
49376260300014
Nom commercial
FILLENESS SPORT
Code APE
9313Z - Activités des centres de culture physique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Salle de sport fitness bien être Uv massage esthétique sauna Luminotherapie relaxation diététique organisation de réception venté de jus de fruits sans alcool et denrée périssable produits de beaut
Adresse
83 RUE 83 Rue De Villiers
92200 , Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
58882
Date d'ajout
18/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18/04/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35946
Date d'ajout
03/12/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 03/12/2009 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2008J01107 désigne liquidateur SCP Ouizille-De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 51, avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre , juge commissaire M. Baudu Jacques , juge commissaire suppléant M. Brugere Pascal , met fin à la mission de l'administrateur Me Francisque Gay 3, avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE
Numéro d'observation
16895
Date d'ajout
11/06/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11/06/2009 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
16896
Date d'ajout
11/06/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11/06/2009 nommant administrateur Me Gay Francisque 3, avenue de Madrid 92200 Neuilly-sur-Seine lequel aura pour mission : assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de l'entreprise
Numéro d'observation
35514
Date d'ajout
11/12/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 11/12/2008 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2008J01107 , date de cessation des paiements le 17/09/2008 désigne Juge Commissaire M. Baudu Jacques , Mandataire judiciaire SCP Ouizille-De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 51 Avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre , , et ouvre une période d'observation expirant le 11/06/2009 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).