Entreprise : ALL ASSETS LEASE - SIREN 493 705 123
Identité
Dénomination
ALL ASSETS LEASE
Sigle
A A L
SIREN (siège)
493 705 123
Date d'immatriculation au RNE
15/01/2007
Début d’activité
01/01/2015
Date de fin de la personne morale
14/01/2106
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2011
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'achat, la vente, la location de tout type de matériels auprès de tout type d'entreprises - La cession, le rachat de contrat de location de matériel et logiciels informatique - L'etude, la conception et la mise en place de services de promotion - la fourniture de tous biens et services relatifs directement ou indirectement, l'installation de matériels et logiciels mentionnés ci-dessus
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
8 B RUE DU CHEMIN VERT 28100 DREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POIROT JEAN , PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Escorpain
Nom, Prénom(s)
POUZOL LUDOVIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Le Coudray
Dénomination
ADH EXPERTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Coudray
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2015
Siret
49370512300047
Nom commercial
A A LEASE
Enseigne
AAL
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Adresse
8 B RUE DU CHEMIN VERT
28100 , DREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/2007
Siret
49370512300013
Code APE
519B
Adresse
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/03/2007
Siret
49370512300021
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Adresse
92 RUE ANATOLE FRANCE
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/008698
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 08/10/2020, le Tribunal de Commerce de Chartres a converti la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire normale de l'entreprise ALL ASSETS LEASE SAS, et a maintenu la Liquidateur judiciaire : SCP Olivier ZANNI 34 rue d'Auron 18000 Bourges, en qualité de liquidateur judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000640
Date d'ajout
23/01/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 23/01/2020 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SCP Olivier ZANNI 34 rue d'Auron 18000 Bourges . Date de cessation des paiements : 23/07/2018
Numéro d'observation
4983
Date d'ajout
28/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 19/07/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois.
Numéro d'observation
2556
Date d'ajout
08/04/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 22 septembre 2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Numéro d'observation
2555
Date d'ajout
08/04/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de NANTERRE a pronocé en date du 24 mars 2015 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sour le numéro 2015J00246, administrateur Me Gay Francisque 3 avenue de Madrid 92200 Neuilly sur Seine avec pour mission de surveiller les opérations de gestion, Mandataire judiciaire Selarl C.Base Mission Conduite par Me Christophe Basse 171 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE et a ouvert une période d'observation expirant le 24 septembre 2015.
Numéro d'observation
12177
Date d'ajout
18/01/2016
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Chartres
Numéro d'observation
73202
Date d'ajout
22/04/2015
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 19/02/2015
Numéro d'observation
78260
Date d'ajout
15/01/2007
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).