Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOMONT - SIREN 493 562 847
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOMONT
SIREN (siège)
493 562 847
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2007
Début d’activité
14/12/2006
Date de fin de la personne morale
14/05/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Caisse locale de crédit mutuel
Activité principale
Etablissement de crédit
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
90 EUR
Adresse du siège
7 AV JEAN JAURES 95330 DOMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DORIA PATRICK
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Belloy-en-France
Nom, Prénom(s)
DURAND FRANCK , FRANCIS , BRUNO
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Domont
Nom, Prénom(s)
ETIENNE JEAN , MARIE , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Domont
Nom, Prénom(s)
FINKEL GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Presles
Nom, Prénom(s)
GODARD SYLVIANE , NICOLE , RENEE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Domont
Nom, Prénom(s)
GRESSIER JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Ézanville
Nom, Prénom(s)
HAROUTIOUNIAN PHILIPPE , RAFFI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Gonesse
Nom, Prénom(s)
MEHA CHRISTELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Ézanville
Nom, Prénom(s)
MEUROU ROLAND , YVES , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Taverny
Nom, Prénom(s)
MOUDILOU JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Bouffémont
Nom, Prénom(s)
OULD-ABDESSLAM FARIDA
Qualité
Vice-Président, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Bellefontaine
Nom, Prénom(s)
PISSARD JOSELINE
Nom d'usage
IOP
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Domont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/12/2006
Siret
49356284700027
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Etablissement de crédit
Autres Activités
Etablissement de crédit
Adresse
7 AV JEAN JAURES
95330 , DOMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/12/2006
Siret
49356284700019
Code APE
651D
Adresse
1 RUE DE LA TOUR DES DAMES
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41146
Date d'ajout
09/08/2007
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 07 003 758
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/08/2007
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 07 003 758
Numéro d'observation
37560
Date d'ajout
15/05/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Décision du 29 décembre 2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/05/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Décision du 29 décembre 2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).