Entreprise : SCI DU CLOS BAPTISTE - SIREN 493 344 899
Identité
Dénomination
SCI DU CLOS BAPTISTE
SIREN (siège)
493 344 899
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2006
Début d’activité
17/09/2011
Date de fin de la personne morale
17/12/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition de tous terrains, immeubles et biens immobiliers. Propriété, gestion et location de tout terrain ou immeuble nu.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 CHE DU CLOS BAPTISTE 27320 SAINT-GERMAIN-SUR-AVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MITHOUARD PATRICIA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Saint-Germain-sur-Avre
Nom, Prénom(s)
OLIVEIRA LUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Saint-Germain-sur-Avre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/09/2011
Siret
49334489900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous terrains, immeubles et biens immobiliers. Propriété, gestion et location de tout terrain ou immeuble nu.
Autres Activités
Acquisition de tous terrains, immeubles et biens immobiliers. Propriété, gestion et location de tout terrain ou immeuble nu.
Adresse
1 CHE DU CLOS BAPTISTE
27320 , SAINT-GERMAIN-SUR-AVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2006
Siret
49334489900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
61 AV DU DOCTEUR LAENNEC
77170 , BRIE-COMTE-ROBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
29/09/2011
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 61 Allée du Docteur Laennec 77 Brie Comte Robert Rcs Melun 2006D00469 à compter du 17. 09.2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/09/2011
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/09/2011
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de Evreux Effectué le 26 Septembre 2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).