Entreprise : COPEPORT MAREE SA SCOP - SIREN 493 192 132
Identité
(Entreprise radiée le 06/04/2021)
Dénomination
COPEPORT MAREE SA SCOP
SIREN (siège)
493 192 132
Date d'immatriculation au RNE
13/12/2006
Date de fin de la personne morale
12/12/2105
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de production à conseil d'administration (SCOP)
Capital minimum
21160 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES ALBATROS 14520 PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HETET GAELLE , MICHELINE , VIRGINIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
LA CAMBE
Nom, Prénom(s)
LANGLOIS STEPHANE , MARCEL , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
PORT EN BESSIN HUPPAIN
Nom, Prénom(s)
CHESNEY STEPHANE , JEAN-JULIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
QUETTEHOU
Nom, Prénom(s)
DENIS PASCAL , GUY , JEAN-PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
MOSLES
Nom, Prénom(s)
CATHERINE MICHEL , BERNARD , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
SAON
Nom, Prénom(s)
CHAMPION LAURENT , JEAN-GUY
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Bayeux
Nom, Prénom(s)
ANGER JACKY , LEON , AIMABLE , AUGUSTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
BAYEUX
Nom, Prénom(s)
BAISNEE ERIC , GILBERT , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
ST VIGOR LE GRAND
Nom, Prénom(s)
THOUVENEL ERIC , STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CAEN
Nom, Prénom(s)
ROBERT CHRISTINE , MARTHE , MADELEINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
MANDEVILLE EN BESSIN
Nom, Prénom(s)
LEROSIER PAULETTE , GINETTE , NICOLE
Nom d'usage
TOURQUETIL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
PORT EN BESSIN HUPPAIN
Nom, Prénom(s)
LANGLINAY SEVERINE , NATACHA , MARCELLE
Nom d'usage
PARIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
LONGUES SUR MER
Nom, Prénom(s)
BEL LAURENCE , FRANCOISE , MONIQUE
Nom d'usage
LECHARTIER
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Longues sur Mer
Dénomination
COPEPORT MAREE OPBN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PORT EN BESSIN HUPPAIN
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CAEN
Dénomination
CHERBOURG COOP
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2009
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
49319213200014
Code APE
4638A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialisation et transformation de produits aquatiques et alimentaires
Adresse
2 RUE 2 rue des Albatros
14520 , Port-en-Bessin-Huppain - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6242
Date d'ajout
06/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 01/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6693
Date d'ajout
02/10/2009
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE, mandataire liquidateur : Maître DOUTRESSOULLE - 77, rue de Bernières - 14000 Caen Maître DOUTRESSOULLE - 77, rue de Bernières - 14000 Caen, Poursuite d'activité : 3 mois, Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 01/10/2009
Numéro d'observation
3964
Date d'ajout
05/06/2009
Description
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D OBSERVATION, Durée : 6 mois, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN DU 03/06/2009
Numéro d'observation
2333
Date d'ajout
27/03/2009
Description
Modification de la mission de l'administrateur judiciaire Me PIOLLET: Mission totale, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Caen en date du 25/03/2009.
Numéro d'observation
786
Date d'ajout
29/01/2009
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE - Administrateur :Maître Gérard PIOLLET - 8, place Gardin - Résidence Duc Guillaume - 14000 Caen , Mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, Mandataire judiciaire : Maître DOUTRESSOULLE - 77, Rue de Bernières - 14000 CAEN, Date de cessation des paiements : 27/01/2009, Période d'observation : 6 mois, Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 28/01/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MONTANT MINIMUM: 21160
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).