Entreprise : SCI EPINETTE - SIREN 493 178 446
Identité
Dénomination
SCI EPINETTE
SIREN (siège)
493 178 446
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2010
Date de fin de la personne morale
07/11/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
113 AV DE L EPINETTE 77100 MEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N 113 117 119
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLO GILLES , PIERRE , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ID COOK INDUSTRIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ID COOK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/11/2010
Siret
49317844600024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, la gestion de tous biens fonciers et immobiliers nus destinés à la location
Adresse
113 AV avenue de l Epinette N°113 117 119
77100 , Meaux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N 113 117 119
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/11/2006
Siret
49317844600016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 RUE CLAPEYRON
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10-12
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
04/12/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 03/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
16/12/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 15/12/2014 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2014J204, désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX .
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 08/09/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 28 octobre 2014
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/04/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 28/04/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J204 date de cessation des paiements le 24/04/2014, et a désigné juge commissaire : Monsieur Gérard CAROL, juge commissaire suppléant : Monsieur Guillaume KRAFFT, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX et a ouvert une période d'observation expirant le 28/10/2014, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/11/2010
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal du 10 12 r Clapeyron 75008 PARIS ref06D6197 au 113 117 119 av de l'Epinette 77100 MEAUX A compter du 06/09/2010
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/11/2010
Description
L'entreprise ne conserve pas d'établissement secon daire dans le ressort de l'ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).