Entreprise : SCI 2LM - SIREN 493 158 513
Identité
Dénomination
SCI 2LM
SIREN (siège)
493 158 513
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2006
Début d’activité
14/11/2006
Date de fin de la personne morale
03/12/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la gestion, l'exploitation par bail de tous droits et biens immobiliers, la prise de participation dans toutes sociétés immobilières.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3600 EUR
Adresse du siège
65 AV JEAN-JAURES 30900 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2EME ETAGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURTADE GREGORY , PHILIPPE , JOSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Bellegarde
Nom, Prénom(s)
DI-SCHINO MARION , PIERRETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
FERRAZ LINDA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
LECLERC VINCENT , MARCEL , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Mauressargues
Nom, Prénom(s)
TRINCAT SEBASTIEN , DOMINIQUE , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
WOLFF ERIC , HENRY , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1988
Commune de résidence
Assas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/11/2006
Siret
49315851300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la gestion, l'exploitation par bail de tous droits et biens immobiliers, la prise de participation dans toutes sociétés immobilières.
Autres Activités
L'acquisition, la gestion, l'exploitation par bail de tous droits et biens immobiliers, la prise de participation dans toutes sociétés immobilières.
Adresse
65 AV JEAN-JAURES
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2EME ETAGE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/045263
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Modification relative aux dirigeants : FERRAZ Linda nom d'usage : FERRAZ Linda devient gérant FERRAZ Linda nom d'usage : FERRAZ Linda devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/045263
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Modification relative aux associés de société civile : FERRAZ Linda nom d'usage : FERRAZ Linda devient gérant FERRAZ Linda nom d'usage : FERRAZ Linda devient Associé
Numéro d'observation
F21/045263
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 3000 EUROS Nouveau capital : 3600 EUROS à compter du 16/12/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).