Entreprise : SAS LA GRANGE - SIREN 493 044 689
Identité
Dénomination
SAS LA GRANGE
SIREN (siège)
493 044 689
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2006
Date de fin de la personne morale
30/11/2105
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
44000 EUR
Adresse du siège
5 RUE DE PLAISIR 78640 SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CROMBIE PATRICIA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Saint-Germain-de-la-Grange
Nom, Prénom(s)
HIRZEL CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MURAT PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Sceaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/06/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/11/2006
Siret
49304468900013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATION GESTION ET ADMINISTRATION DES PARTICIPATIONS REFACTURATION CONSEIL ET ASSISTANCE DANS LA GESTION L' ORGANISATION ET LE DEVELOPPEMENT D' ENTREPRISE
Adresse
5 RUE 5 Rue DE PLAISIR
78640 , Saint-Germain-de-la-Grange - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11157
Date d'ajout
23/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 22/06/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Smj prise en la personne de Me Olivier Chavane De Dalmassy . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 22/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
97467
Date d'ajout
19/01/2017
Description
Le tribunal de commerce de Versailles a prononcé en date du 19/01/2017 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2017J00064 date de cessation des paiements le 17/11/2016 et a désigné liquidateur SELARL Smj prise en la personne de Me Olivier Chavane De Dalmassy 20 Rue de l'Europe 78000 Versailles . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
48738
Date d'ajout
01/12/2006
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).