Entreprise : GUILFORD FRANCE - SIREN 492 921 473
Identité
(Entreprise radiée le 29/01/2018)
Dénomination
GUILFORD FRANCE
SIREN (siège)
492 921 473
Date d'immatriculation au RNE
14/11/2006
Date de fin de la personne morale
13/11/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
14 RUE SOTIERE 59980 TROISVILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOOPER ROBERT , C
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
BRUE ALEXANDRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Saint-Germain-En-Laye
Dénomination
ERNST AND YOUNG ET AUTRES SAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/11/2006
Siret
49292147300012
Code APE
1391Z - Fabrication d'étoffes à mailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception, teinture, ennoblissement, tissage, fabrication, transformation, commercialisation d'étoffes indémaillables, techniques, industrielles et plus largement de toutes étoffes textiles, notamment pour l'industrie automobile.
Adresse
14 RUE 14 rue de la Sotière
59980 , Troisvilles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
358
Date d'ajout
29/01/2018
Description
Radiation du RCS le 29/01/2018 avec effet au 30/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
357
Date d'ajout
29/01/2018
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 29/11/2017 Décision de l'associé unique en date du 29/11/2017 Dénomination de l'associé unique : LEAR CORPORATION FRANCE - RCS Versailles 393 110 903 Journal d'annonces légales : La voix du nord en date du 29/11/2017
Numéro d'observation
1224
Date d'ajout
01/03/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/01/2013 : Partant : BROOKS Chad, Directeur général
Numéro d'observation
4133
Date d'ajout
15/10/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/05/2009 : Partant : COTTONE Joseph, Président Nouveau : HARRIS Richard Robbins, Président
Numéro d'observation
1575
Date d'ajout
16/04/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2009 : Partant : MACKINNON Alan, Président Nouveau : COTTONE Joseph, Président Partant : BOURHIS Marc, Directeur général
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1446
Date d'ajout
26/07/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES A COMPTER DU 06/06/2007 : NOUVEAU : WHITE SHANNON, DIRECTEUR GÉNÉRAL NOUVEAU : BOURHIS MARC, DIRECTEUR GÉNÉRAL
Numéro d'observation
645
Date d'ajout
13/04/2007
Description
ACHAT DES ACTIFS DES SOCIETES QUEENMAIL SALOME ET SALOME ROKONA A/C DU 07.11.2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).