Entreprise : SCI AIGUELONGUE - SIREN 492 860 689
Identité
(Entreprise radiée le 18/12/2023)
Dénomination
SCI AIGUELONGUE
SIREN (siège)
492 860 689
Date d'immatriculation au RNE
21/11/2006
Date de fin de la personne morale
20/11/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
19754 EUR
Adresse du siège
LES ALBIES 11290 MONTREAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OURNAC OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
MONTREAL
Nom, Prénom(s)
THOMAS FRANCOISE
Nom d'usage
OURNAC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Montréal
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2006
Siret
49286068900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et location d'immeubles
Adresse
les Albiès
11290 , Montréal - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7949
Date d'ajout
18/12/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 27/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/11/2023
Description
Dissolution à compter du 06/11/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 06/11/2023, siège de la liquidation : les Albiès 11290 Montréal, parution de la publicité légale : Le Limouxin paru le 24/11/2023
Numéro d'observation
7253
Date d'ajout
23/11/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 06/11/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
2513
Date d'ajout
17/07/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/02/2014 : Partant : OURNAC Jean-François, Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : OURNAC Françoise, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable JAL Le Limouxin 18 Juillet 2014
Numéro d'observation
786
Date d'ajout
21/02/2014
Description
Augmentation de capital à compter du 31/12/2013 Ancien : 300 EUR Nouveau : 19754 EUR JAL Le Limouxin 14 février 2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).