Entreprise : SCI LES 3 PARKINGS - SIREN 492 827 720
Identité
(Entreprise radiée le 19/06/2017)
Dénomination
SCI LES 3 PARKINGS
SIREN (siège)
492 827 720
Date d'immatriculation au RNE
16/11/2006
Date de fin de la personne morale
15/11/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
19500 EUR
Adresse du siège
8 B IMP SAINT LAURENT 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CABOT STEPHANE , ALAIN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Vence
Nom, Prénom(s)
BONDURAND PIERRE , JACQUES , JEAN , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Le Mas d'Agenais
Nom, Prénom(s)
CABOT LAURENT , GERARD , MATHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Nom, Prénom(s)
LEDEUIL RICHARD , GEORGES , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Les Trois Ilets
Nom, Prénom(s)
SANNIPOLI ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Vallauris
Nom, Prénom(s)
WERLHEN THIERRY , GILBERT , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Villeneuve-Loubet
Nom, Prénom(s)
FRIGENZA MICHEL , YVES , GASTON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Vallauris
Nom, Prénom(s)
GODART BRUNO , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Gattières
Nom, Prénom(s)
PICHENY JEAN , MARC , EMILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Vallauris
Nom, Prénom(s)
LORRAIN BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Roquefort-les-Pins
Nom, Prénom(s)
GRANGER JEAN , LUC , MICHEL , DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
LAURIBE GEORGES , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
VANTORRE ALAIN , JACQUES , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Antibes
Nom, Prénom(s)
CABOT ALAIN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Vence
Nom, Prénom(s)
CABOT GERARD , MATHIEU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
BORELLI CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2006
Siret
49282772000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la détention, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
8 B IMP 8 bis Impasse Saint Laurent Immeuble Le Colombale A
06000 , Nice - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
97689
Date d'ajout
19/06/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 26/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
97688
Date d'ajout
19/06/2017
Description
Dissolution à compter du 26/04/2017 et cessation d'activité. Le siège de la liquidation est fixé au siège social - C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/04/2017 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale l'Avenir du 09/06/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).