Entreprise : GAEC CAILLET ESS - SIREN 492 577 713
Identité
Dénomination
GAEC CAILLET ESS
SIREN (siège)
492 577 713
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2006
Début d’activité
02/10/2006
Date de fin de la personne morale
30/10/2105
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Élevage de bovin pour la production laitière
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
LA CADAIE 56350 ALLAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAILLET SEBASTIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Allaire
Nom, Prénom(s)
CAILLET ERIC , ETIENNE , YANNICK , MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Allaire
Nom, Prénom(s)
CAILLET STEPHANE , ARMEL , JEAN-LOUIS-MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Allaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/10/2006
Siret
49257771300018
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage de bovin pour la production laitière
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Élevage de volailles,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA CADAIE
56350 , ALLAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
771
Date d'ajout
04/02/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/09/2018 : Modifié : CAILLET Sébastien, Gérant, demeurant la Couture 56350 Allaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1689
Date d'ajout
29/03/2007
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 01/03/2007 ANCIEN : 60000 EUR NOUVEAU : 90000 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/03/2007 : NOUVEAU : CAILLET SEBASTIEN BERNARD MARIE, GÉRANT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).