Entreprise : LES GRANDS CRUS - SIREN 492 507 231
Identité
Dénomination
LES GRANDS CRUS
SIREN (siège)
492 507 231
Date d'immatriculation au RNE
18/07/2014
Début d’activité
26/04/2014
Date de fin de la personne morale
17/07/2105
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole ou viticole composant son patrimoine
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
LD COPTIER 71800 DYO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOSNIER LUDOVIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Dyo
Nom, Prénom(s)
MOSNIER BENEDICTE , MARIE , PIERRE , JEANINE
Nom d'usage
GUICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Chalon-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
GUICHARD REMI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/04/2014
Siret
49250723100024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole ou viticole composant son patrimoine
Autres Activités
la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole ou viticole composant son patrimoine
Adresse
LD COPTIER
71800 , DYO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/09/2006
Siret
49250723100016
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
52 B RUE BARTHELEMY DELESPAUL
59000 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/002694
Date d'ajout
11/09/2014
Description
Modification du domicile personnel du dirigeant et d'une associée Monsieur MOSNIER Ludovic Ancienne Adresse : 52 bis Rue Barthélemy Delespaul 59000 LILLE Nouvelle Adresse : Lieu-dit Coptier 71800 DYO Madame GUICHARD Bénédicte Ancienne Adresse : 6 Rue Dante 75005 PARIS Nouvelle Adresse : 26 Rue Général Leclerc 71100 CHALON-SUR-SAONE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).