Entreprise : SCI LES GRANGES BARDES - SIREN 492 401 443
Identité
(Entreprise radiée le 23/06/2020)
Dénomination
SCI LES GRANGES BARDES
SIREN (siège)
492 401 443
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2006
Date de fin de la personne morale
18/10/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
154 RUE BRESSE COCAGNE 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLLAGNIER ROBIN , NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
NOUMEA
Nom, Prénom(s)
SUBTIL ANNICK
Nom d'usage
OLLAGNIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
NOUMEA
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/08/2006
Siret
49240144300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Adresse
154 RUE 154 RUE BRESSE COCAGNE
01340 , MONTREVEL EN BRESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6991
Date d'ajout
23/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 09/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/07/2019
Description
Dissolution à compter du 14/03/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/03/2019, liquidateur : ANNICK OLLAGNIER né(e) SUBTIL, siège de la liquidation : 8 RUE LOUIS FOREST TRIANON 98800 NOUMEA, parution de la publicité légale : La Voix de l'Ain en date du 31/05/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).