Entreprise : S.C.I LE CLOS DE LA MOTTE - SIREN 492 306 550
Identité
Dénomination
S.C.I LE CLOS DE LA MOTTE
SIREN (siège)
492 306 550
Date d'immatriculation au RNE
06/10/2006
Début d’activité
01/09/2006
Date de fin de la personne morale
05/10/2056
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition administration et gestion par location de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
74 RUE DE LA REPUBLIQUE 76200 DIEPPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DENIS JEAN-PAUL , JOSEPH , RAYMOND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Dieppe
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE MARIE-FRANCE , VERONIQUE , CECILE
Nom d'usage
DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Dieppe
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2006
Siret
49230655000020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition administration et gestion par location de tous immeubles
Autres Activités
Acquisition administration et gestion par location de tous immeubles
Adresse
74 RUE DE LA REPUBLIQUE
76200 , DIEPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2006
Siret
49230655000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
367 RUE DE LA VARENNE
76590 , LE BOIS-ROBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
605
Date d'ajout
24/03/2011
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/09/2010 : Ancienne adresse : 367 RUE DE LA VARENNE 76590 LE BOIS ROBERT Nouvelle adresse : 74 rue de la République 76200 Dieppe Transfert du siège social à compter du 01/09/2010 : Ancienne adresse : 367 RUE DE LA VARENNE 76590 LE BOIS ROBERT Nouvelle adresse : 74 rue de la République 76200 Dieppe Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/09/2010 : Modifié : DENIS Jean-Paul, Joseph, Raymond, Gérant associé, demeurant 74 rue de la République 76200 Dieppe Modifié : DENIS Marie-France, Véronique, Cécile, Associé Société Civile, demeurant 74 rue de la République 76200 Dieppe
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).