Entreprise : ATLANPARC - SIREN 492 218 771
Identité
Dénomination
ATLANPARC
SIREN (siège)
492 218 771
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2006
Début d’activité
27/09/2006
Date de fin de la personne morale
08/10/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'achat de terrains sis à (56890) Plescop, la construction sur lesdits terrains d'un ensemble collectif immobilier à usage de bureaux et de commerces, sa revente en totalité ou fractions
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
1 RUE MARGUERITE PEREY 56890 PLESCOP FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ATLANPARC ZONE DE KERLUHERNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE ROUZIC JEAN-MARC , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Baden
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/09/2006
Siret
49221877100029
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat de terrains sis à (56890) Plescop, la construction sur lesdits terrains d'un ensemble collectif immobilier à usage de bureaux et de commerces, sa revente en totalité ou fractions
Adresse
1 RUE MARGUERITE PEREY
56890 , PLESCOP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ATLANPARC ZONE DE KERLUHERNE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/09/2006
Siret
49221877100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 PL DE LA REPUBLIQUE
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2073
Date d'ajout
14/03/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/05/2017 : Partant : JPL AUDIT SARL (SARL), Commissaire aux comptes suppléant Partant : AUDISSEY EURL (SARL), Commissaire aux comptes titulaire
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).